KRS 0000836593
NIP7812007869
REGON38587660400000
NazwaPV NEKLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPV NEKLA
Data rejestracji 01 kwi 2020 (4 lata temu) 01 kwi 2020
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. SOLNY, 14, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMINDAUGAS MARCINKEVIČIUS
Beneficjent
1971-02-19
GRĖTĖ BUKAUSKAITĖ
reprezentant
1995-05-05
ANDRIUS STONKUS
Beneficjent
1979-09-28
KRISTINA KEPSNYTĖ-BUGAITIENĖ
reprezentant
1979-02-17
KAROLINA ELŻBIETA SZLAPS
Wspólnik
2020-04-01
2021-02-15
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ
Wspólnik
2021-02-15
2023-01-04
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
38696892300000
MINDAUGAS MARCINKEVIČIUS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT”, KTÓRA ZARZĄDZA ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NAD PV NEKLA SP. Z O.O.
ANDRIUS STONKUS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT”, KTÓRA ZARZĄDZA ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NAD PV NEKLA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN STANISŁAW WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2020-04-01
2021-02-15
KAROLINA ELŻBIETA SZLAPS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-01
2021-02-15
KRISTINA KEPSNYTÉ BUGAITIENÉ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-23
2023-01-04
MARCIN MAREK SZLAPS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-01
2021-02-15
GIEDRIUS RUMŠYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-15
2021-05-27
GRÉTÉ BUKAUSKAITÉ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-25
2021-09-23
KRISTINA KEPSNYTÉ BUGAITIENÉ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-25
2021-09-23
GRÉTÉ BUKAUSKAITÉ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-23
2023-01-04
2020-04-01
2021-02-15
UL. WITOLDA GOMBROWICZA, 6H, POZNAŃ, 60-461, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie