KRS 0000835800
NIP7812007705
REGON38584990300000
NazwaPV LUBRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPV LUBRZA
Data rejestracji 24 mar 2020 (4 lata temu) 24 mar 2020
Data usunięcia 15 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. SOLNY, 14, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMINDAUGAS MARCINKEVIČIUS
Beneficjent
1971-02-19
GRĖTĖ BUKAUSKAITĖ
reprezentant
1995-05-05
ANDRIUS STONKUS
Beneficjent
1979-09-28
KRISTINA KEPSNYTĖ-BUGAITIENĖ
reprezentant
1979-02-17
MARCIN MAREK SZLAPS
Wspólnik
2020-03-24
2021-01-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
JAN STANISŁAW WIECZOREK
Wspólnik
2020-03-24
2021-01-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
Wspólnik
2021-01-27
2022-12-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
38696892300000
MINDAUGAS MARCINKEVIČIUS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT”, KTÓRA ZARZĄDZA ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NAD PV LUBRZA SP. Z O.O.
ANDRIUS STONKUS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT”, KTÓRA ZARZĄDZA ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NAD PV LUBRZA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN STANISŁAW WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2020-03-24
2021-01-27
MARCIN MAREK SZLAPS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-24
2021-01-27
KRISTINA KEPSNYTĖ BUGAITIENĖ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-25
2022-12-15
GIEDRIUS RUMŠYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-27
2021-06-30
GR?T? BUKAUSKAIT?
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-06-30
2021-10-25
KRISTINA KEPSNYT? BUGAITIEN?
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-06-30
2021-10-25
GRĖTĖ BUKAUSKAITĖ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-25
2022-12-15
1995-05-05
2020-03-24
2021-01-27
UL. WITOLDA GOMBROWICZA, 6H, POZNAŃ, 60-461, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie