KRS 0000351970
NIP6423123747
REGON24153911700000
NazwaELEVATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEVATO
Data rejestracji 22 mar 2010 (14 lat temu) 22 mar 2010
Data usunięcia 11 mar 2022 11 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA BATOREGO, 3, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6423123747
data rejestracji 02 kwi 2010
status Czynny
25116022020000000159721912
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2015-08-25
2019-08-13
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ
14594826400000
Wspólnik
2017-06-06
2022-03-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ
63967056200000
GPV I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2019-08-13
2022-03-11
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.800,00 ZŁ
364738465
KRZYSZTOF PATRYK OGNIEWSKI
Wspólnik
2010-03-22
2022-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF PATRYK DZIERŻAWSKI
Wspólnik
2010-03-22
2022-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
PIOTR ANDRZEJ GŁOWALA
Wspólnik
2015-04-16
2022-03-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
LECH JANUSZ DZIERŻAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-30
2022-03-11
PIOTR PAWEŁ OGNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-10-28
2022-03-11
MONIKA CIESIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-02-01
2022-03-11
WOJCIECH STANISŁAW OLSZENKA
Członek Organu Nadzoru
2016-02-01
2022-03-11
GRZEGORZ LECH MAJ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-30
2022-03-11
PRZEMYSŁAW PIOTR MARSZAŁ
Członek Organu Nadzoru
2016-02-01
2020-10-28
RAFAŁ WNOROWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF PATRYK OGNIEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF PATRYK DZIERŻAWSKI
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ WNOROWSKI
Beneficjent
TIRET 3 – POSIADAJĄCY 80 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RMW CAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 31 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELEVATO S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF PATRYK OGNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-22
2022-03-11
KRZYSZTOF PATRYK DZIERŻAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-22
2022-03-11
2010-03-22
2017-03-15
44GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-22
2017-03-15
1 MAJA, 86a, RYBNIK, 44-206, RYBNIK, POLSKA
44TMS -system zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników za pomocą e-usług świadczonych w modelu SaaS.
988 313,00 zł
672 976,90 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie