KRS 0000301649
NIP1080005401
REGON14123792200000
NazwaSPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPARTAN
Data rejestracji 14 mar 2008 (17 lat temu) 14 mar 2008
Data usunięcia 30 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080005401
data rejestracji 01 maj 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEKONRAD MARCIN SZWEDZIŃSKI
Wspólnik
2008-03-14
2011-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MARTA KRÓL
Wspólnik
2008-03-14
2010-01-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2008-03-14
2009-03-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH.
63967056200000
NORDIMA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2008-03-14
2011-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-01-10
2019-04-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14279583100000
Wspólnik
2019-04-19
2019-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
36568062100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KONRAD MARCIN SZWEDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2013-11-27
PIOTR ROBERT BOLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2019-08-30
EWA SUPEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-27
2017-01-13
JAKUB DUSZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-27
2015-05-26
MAGDALENA AGNIESZKA ZALEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2015-10-16
2008-03-14
2009-03-11
AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie