KRS 0000373410
NIP5272645328
REGON14273232200000
NazwaSPARTAN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSPARTAN CAPITAL
Data rejestracji 16 gru 2010 (14 lat temu) 16 gru 2010
Data usunięcia 07 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMIROSŁAW SUBCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-16
2014-07-22
PAWEŁ ŁOSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-16
2015-05-07
TOMASZ ŁUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-16
2014-07-22
PIOTR RUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-22
2015-05-07
CONALL MCGUIRE
Członek Organu Nadzoru
2014-07-22
2015-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
KONRAD MARCIN SZWEDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-16
2015-05-07
PIOTR ROBERT BOLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-16
2015-05-07
2010-12-16
2015-05-07
SPÓŁKA AKCYJNA
2010-12-16
2015-05-07
SPARTAN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
2010-12-16
2015-05-07
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
2010-12-16
2015-05-07
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2010-12-16
2015-05-07
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2010-12-16
2015-05-07
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2010-12-16
2015-05-07
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH.
2010-12-16
2015-05-07
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2010-12-16
2015-05-07
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2010-12-16
2015-05-07
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2010-12-16
2015-05-07
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2010-12-16
2015-05-07
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2010-12-16
2015-05-07
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie