KRS 0000238982
NIP5213358863
REGON14002569000000
NazwaEVER SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEVER SERVICES
Data rejestracji 04 sie 2005 (19 lat temu) 04 sie 2005
Data usunięcia 22 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARKUSZOWA, 39, WARSZAWA, 01-934, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2955000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICHWspólnik
2010-02-17
2015-12-22
590 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.950.000 ZŁOTYCH.
01092569300000
SOLEMO OY
Wspólnik
2005-08-04
2010-02-17
591 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,- ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 955.000,- ZŁOTYCH
ŁUKASZ SOBOŃ
Prokurent
2010-10-15
2012-06-14
PROKURA ODDZIELNA
PAWEŁ ŁOSSOWSKI
Prokurent
2011-10-25
2012-06-14
PROKURA ODDZIELNA
MAŁGORZATA WALERIA WYSOCKA
Prokurent
2012-06-14
2015-12-22
ODDZIELNA
PAWEŁ ŁOSSOWSKI
Prokurent
2013-04-18
2015-12-22
PROKURA ODDZIELNA
EWA MONIKA ZDUNEK
Prokurent
2005-08-04
2006-02-13
PROKURA SAMOISTNA, WYŁĄCZNA (JEDNOOSOBOWA)
ARTUR EDWARD ROMAŃSKI
Prokurent
2008-07-03
2010-02-17
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ ŁOSSOWSKI
Prokurent
2010-07-13
2010-10-15
PROKURA ODDZIELNA
GABRIELA ZENOBIA URGACZ ŁOSSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-15
2011-10-25
MAŁGORZATA WALERIA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-15
2011-10-25
PAWEŁ ŁOSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-15
2011-10-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JUHAPEKKA JORONEN
PREZES ZARZĄDU
2005-08-04
2010-02-17
PAAVO JUHASI HEIKKI HARO
CZŁONEK ZARZĄDU / VICE-PREZES ZARZĄDU
2005-08-04
2007-08-27
EWA MONIKA ZDUNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-13
2006-08-30
SEPPO UOLEVI SALMI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-19
2010-02-17
ANU JOKINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-27
2009-11-12
JUSSI TAPIO YLINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-03
2010-02-17
MIROSŁAW SUBCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-12
2010-02-17
MIROSŁAW SUBCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-17
2012-06-14
MAŁGORZATA WALERIA WYSOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-25
2012-06-14
GABRIELA ZENOBIA URGACZ ŁOSSOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-25
2012-06-14
2005-08-04
2010-07-13
SOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-04
2007-02-14
STĘPIŃSKA, 60, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-14
2008-07-03
POŁCZYŃSKA, 23, WARSZAWA, 01-377, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-03
2010-07-13
KONOTOPSKA, 4, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie