KRS 0000167724
NIP5252303582
REGON01549714400000
NazwaPNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPNS
Data rejestracji 22 lip 2003 (21 lat temu) 22 lip 2003
Data usunięcia 17 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WANDY, 8A, WARSZAWA, 03-949, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIKRZYSZTOF ALEKSANDER ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2003-07-22
2004-08-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
GRZEGORZ LECH MAJ
Wspólnik
2004-08-06
2007-04-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA BEATA BROŻEK
Prokurent
2003-07-22
2005-02-15
SAMOISTNA
GRZEGORZ LECH MAJ
Likwidator
2006-02-03
2007-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF ALEKSANDER ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-22
2004-08-06
GRZEGORZ LECH MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-06
2006-02-03
2003-07-22
2006-02-03
PNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-22
2006-02-24
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie