KRS 0000501235
NIP5252581335
REGON14713877600000
NazwaKORONA POMORSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKORONA POMORSKA
Data rejestracji 10 mar 2014 (11 lat temu) 10 mar 2014
Data usunięcia 27 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26603185,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 26603185,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji26603185
Dane podatkowe
NIP 5252581335
data rejestracji 10 kwi 2014
status Czynny
14109010560000000122724290
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
38109010560000000121093482
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
61109010560000000006018282
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
74109010560000000122945922
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
EWA ANNA MARCZAK
zgłaszający - członek zarządu
IWONA IZABELLA KACZYŃSKA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-22
2017-01-26
KRZYSZTOF ALEKSANDER ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2017-01-26
BARTOSZ MARIA MARCINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2017-01-26
JANUSZ ANDRZEJ MARCINEK
Członek Organu Nadzoru
2017-01-26
2019-11-27
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2017-01-26
2019-11-27
MIKOŁAJ KONSTANTY RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2017-01-26
2019-11-27
MAGDALENA ANNA SKOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2015-09-22
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWA ANNA MARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-10
2019-11-27
2014-03-10
2019-11-27
SPÓŁKA AKCYJNA
2014-03-10
2019-11-27
KORONA POMORSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2014-03-10
2019-11-27
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-23
2019-11-27
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-07-23
2019-11-27
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-07-23
2019-11-27
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-07-23
2019-11-27
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-07-23
2019-11-27
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2015-07-23
2019-11-27
7312 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW
2015-07-23
2019-11-27
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-07-23
2019-11-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-07-23
2019-11-27
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2015-07-23
2019-11-27
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie