KRS 0000526805
NIP5252597425
REGON14747449700000
NazwaWILLET 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWILLET 8
Data rejestracji 10 paź 2014 (10 lat temu) 10 paź 2014
Data usunięcia 24 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7773300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2014-10-10
2015-11-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14695264100000
BARTOSZ BRZOSTEK
Wspólnik
2015-11-24
2017-01-24
52249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2612450,00 ZŁ
GRZEGORZ MIECHOWSKI
Wspólnik
2015-11-24
2017-01-24
41804 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2090200 ZŁ
MICHAŁ WOJCIECH DROZDOWSKI
Wspólnik
2015-11-24
2017-01-24
26.137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.306.850 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW PIOTR MARSZAŁ
Wspólnik
2015-11-24
2017-01-24
35.276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.763.800 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-10
2015-11-24
GRZEGORZ MIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2017-01-24
PRZEMYSŁAW PIOTR MARSZAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2017-01-24
MICHAŁ WOJCIECH DROZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2016-01-26
BARTOSZ BRZOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2017-01-24
2014-10-10
2014-11-04
WILLET 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie