KRS 0000523983
NIP5252595797
REGON14744987800000
NazwaMEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDINCO POLSKA
Data rejestracji 18 wrz 2014 (10 lat temu) 18 wrz 2014
Data usunięcia 06 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5250,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWJAN ANTONI KRZEWIŃSKI
Beneficjent
DOROTA MARIA KRZEWIŃSKA-DYMEK
Beneficjent
ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA
Beneficjent
MAREK ZENON MATUSIAK
zgłaszający - likwidator
MONIKA ADRIANNA BROJEK
Prokurent
2019-12-20
2021-11-02
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA
Likwidator
2022-08-22
2023-05-06
JAN ANTONI KRZEWIŃSKI
Likwidator
2022-08-22
2023-05-06
MAREK ZENON MATUSIAK
Likwidator
2022-08-22
2023-05-06
Wspólnik
2014-09-18
2014-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
14695264100000
GRZEGORZ MAREK KRZEWIŃSKI
Wspólnik
2014-11-21
2021-01-14
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100 ZŁ
DOROTA MARIA KRZEWIŃSKA DYMEK
Wspólnik
2014-11-21
2023-05-06
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA
Wspólnik
2014-11-21
2023-05-06
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ
JAN ANTONI KRZEWIŃSKI
Wspólnik
2014-11-21
2023-05-06
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ
JAN ANTONI KRZEWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR SPÓŁKI MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000523983)
DOROTA MARIA KRZEWIŃSKA-DYMEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR SPÓŁKI MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000523983)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
MAREK ZENON MATUSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-01
2022-08-22
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-18
2014-11-21
GRZEGORZ MAREK KRZEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-21
2021-01-14
ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-21
2022-08-22
JAN ANTONI KRZEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-19
2022-08-22
2014-09-18
2014-11-25
PARROT 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-25
2022-08-22
MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-18
2014-11-21
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-21
2021-10-01
SARMACKA, 5, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie