KRS 0000526467
NIP5252597626
REGON14747834800000
NazwaWILLET 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWILLET 4
Data rejestracji 08 paź 2014 (10 lat temu) 08 paź 2014
Data usunięcia 12 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 19, ZIELONA GÓRA, 65-066, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURASTANISŁAW BIEŃKOWSKI
Beneficjent
JADWIGA KARAPKA
reprezentant
Wspólnik
2014-10-08
2015-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14695264100000
MAŁGORZATA BIEŃKOWSKA
Wspólnik
2015-05-12
2017-01-31
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RAINBOW FUND 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2017-01-31
2019-08-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
147342235
STANISŁAW BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2019-08-08
2022-01-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
JADWIGA KARAPKA
Likwidator
2019-10-21
2022-01-12
STANISŁAW BIEŃKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-08
2015-05-12
PRZEMYSŁAW BIEŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-12
2019-10-21
2014-10-08
2019-10-21
WILLET 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-08
2015-09-17
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie