KRS 0000393224
NIP9731001697
REGON08066286500000
NazwaFREE ENERGY ZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFREE ENERGY ZG
Data rejestracji 09 sie 2011 (13 lat temu) 09 sie 2011
Data usunięcia 09 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GORZOWSKA, 20, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISTANISŁAW BIEŃKOWSKI
Beneficjent
SZYMON KULWANOWSKI
reprezentant
ADAM WOJCIECH GOLIŃSKI
Wspólnik
2011-08-09
2012-10-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
Wspólnik
2012-10-01
2013-07-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
97129010900000
Wspólnik
2013-07-11
2014-07-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
97129010900000
Wspólnik
2014-07-25
2015-09-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
97129010900000
Wspólnik
2015-09-23
2020-07-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
08089567000000
SZYMON PIOTR KULWANOWSKI
Likwidator
2016-01-08
2020-07-09
STANISŁAW BIEŃKOWSKI
Beneficjent
WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC STELMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W FREE ENERGY ZG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
AGNIESZKA MAGDALENA GUZIK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-09
2011-11-21
SZYMON PIOTR KULWANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2016-01-08
2011-08-09
2011-11-21
"STEL-INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-21
2016-01-08
FREE ENERGY ZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie