KRS 0000048555
NIP9291681250
REGON97793318100000
NazwaPOLMOZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLMOZBYT
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 13 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LWOWSKA, 25, ZIELONA GÓRA, 65-225, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2133500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7440Z REKLAMA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIADAM JANUSZ BARANOWSKI
Wspólnik
2003-11-26
2009-08-13
2257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1128500,00ZŁ.
ZBIGNIEW BĄBELEK
Wspólnik
2003-11-26
2009-08-13
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00ZŁ.
WIESŁAW JAN ŁUKASZEWSKI
Likwidator
2006-05-10
2009-08-13
KONRAD ZBIGNIEW JARCZYŃSKI
Likwidator
2006-05-10
2009-08-13
SYLWESTER LECH GÓRCZAK
Likwidator
2006-05-10
2009-08-13
IRENA ANNA SOLECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2004-10-26
ADAM JANUSZ BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-04-24
ZBIGNIEW BĄBELEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-04-24
DOROTA SPYCHAŁA PTAK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2009-08-13
KRZYSZTOF RYSZARD SPRINGER
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2009-08-13
ADAM WOJCIECH GOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2009-01-23
ROMUALD JÓZEF PIETSCH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2004-10-26
MAGDALENA KAROLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2006-04-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAN WOZIK
PREZES
2001-09-28
2006-04-24
IRENA ANNA SOLECKA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-10-26
2006-04-24
KONRAD ZBIGNIEW JARCZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2006-04-24
2006-05-10
WIESŁAW JAN ŁUKASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-24
2006-05-10
SYLWESTER LECH GÓRCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2006-04-24
2006-05-10
ROMANA RYSZARDA OLEJNICZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-28
2003-09-08
EDWARD KWITOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-28
2003-09-08
MARIAN JERZY JANKOWIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2003-09-08
2004-10-26
IRENEUSZ MAJ
ZASTĘPCA PREZESA
2003-09-08
2006-04-24
2001-09-28
2006-05-10
POLMOZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2006-04-24
WOJSKA POLSKIEGO, 63, ZIELONA GÓRA, 65-077, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie