KRS 0000122400
NIP5252307657
REGON01603214000000
Nazwa"CENTRUM HANDLOWE POLSKA OBIEKT 6" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"CENTRUM HANDLOWE POLSKA OBIEKT 6" -
Data rejestracji 12 lip 2002 (22 lata temu) 12 lip 2002
Data usunięcia 17 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252307657
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITHOMAS ARMBRUST
Beneficjent
1952-08-14
KLAUS SCHLIEBE
Beneficjent
1934-11-21
FRANK LAURINAT
Beneficjent
1953-10-21
ALEXANDER OTTO
Beneficjent
1967-07-07
HENNING EGGERS
reprezentant
THOMAS FINNE
reprezentant
CURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT POLEN M.B.H.
Wspólnik
2002-07-12
2013-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ECE PROJEKTMANAGEMENT INTERNATIONAL G.M.B.H.
Wspólnik
2013-01-22
2020-12-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
AGNIESZKA KATARZYNA POPKO
Likwidator
2019-11-21
2020-12-17
THOMAS ARMBRUST
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
KLAUS SCHLIEBE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
FRANK LAURINAT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ALEXANDER OTTO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
DETLEV DR. DIETZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-12
2004-01-14
CHRISTOPHER FRANZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-12
2007-01-03
LUTZ GARBERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2004-11-19
THOMAS FINNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-19
2019-11-21
WILHELM WELLNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-19
2012-04-17
HENNING EGGERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-03
2019-11-21
2002-07-12
2019-11-21
"CENTRUM HANDLOWE POLSKA OBIEKT 6" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-12
2007-03-15
CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-15
2017-03-31
FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie