KRS 0000232163
NIP5862148341
REGON22006106600000
NazwaSECURITA OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSECURITA OCHRONA
Data rejestracji 11 kwi 2005 (19 lat temu) 11 kwi 2005
Data usunięcia 24 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 25C, GDAŃSK, 80-807, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862148341
data rejestracji 01 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARYSZARD ADAM STOPA
Wspólnik
2005-04-11
2005-04-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-04-20
2005-09-02
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
19086316200000
Wspólnik
2005-04-20
2006-08-03
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
19191849700000
JAROSŁAW ANDRZEJ KAMROWSKI
Wspólnik
2005-09-02
2006-08-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW ANDRZEJ KONDRACKI
Wspólnik
2005-09-02
2006-08-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
ADAM JERZY WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2006-08-03
2007-07-19
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
TOMASZ KOTŁOWSKI
Wspólnik
2006-08-03
2008-03-27
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
URSZULA AGATA WOŹNICA
Wspólnik
2006-08-03
2007-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ROBERT STACHOWIAK
Wspólnik
2006-08-03
2006-10-06
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ROBERT STACHOWIAK
Wspólnik
2007-07-19
2008-03-27
100 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
STANISŁAW PŁUKIS
Likwidator
2020-01-21
2020-08-24
MIROSŁAW PIOTR TKACZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-11
2005-09-02
MARIAN STANISŁAW PEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-11
2005-09-02
PIOTR JÓZEF DZIABAS
Członek Organu Nadzoru
2005-04-11
2005-09-02
ZBIGNIEW ANDRZEJ KONDRACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2005-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, KTÓREGO REPREZENTACJA JEST SAMOISTNA
RYSZARD ADAM STOPA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-11
2005-04-20
JAROSŁAW ANDRZEJ KAMROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2006-08-03
STANISŁAW OKONEK
WICEPREZES
2005-04-20
2005-09-02
MIECZYSŁAW TADEUSZ CIERPISZ
WICEPREZES
2005-04-20
2005-09-02
TOMASZ KOTŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-03
2008-03-27
ROBERT STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-03
2006-10-06
URSZULA WOŹNICA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-06
2007-07-19
ROBERT STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-07-19
2008-03-27
JANUSZ ZENON GRZYB
PREZES ZARZĄDU
2008-03-27
2009-03-03
STANISŁAW PŁUKIS
PREZES ZARZĄDU
2009-03-03
2020-01-21
2005-04-11
2006-08-03
"NORDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-03
2014-02-10
"SECURITA OCHRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-10
2019-10-22
AJG SECURITA OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-10-22
2020-01-21
SECURITA OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-11
2005-09-02
GRYFA POMORSKIEGO, 71, GDYNIA, 81-572, GDYNIA, POLSKA
2005-09-02
2006-08-03
PIEKARNICZA, 22, GDAŃSK, 80-126, GDAŃSK, POLSKA
2006-08-03
2007-09-28
CHWASZCZYŃSKA, 4 B, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
2007-09-28
2009-08-13
WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
2009-08-13
2013-05-07
DO STUDZIENKI, 34 B, GDAŃSK, 80-227, GDAŃSK, POLSKA
2013-05-07
2019-09-19
SZYMANOWSKIEGO, 45, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie