KRS 0000098253
NIP5272369408
REGON01748749200000
NazwaMATLOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMATLOKU
Data rejestracji 09 mar 2002 (23 lata temu) 09 mar 2002
Data usunięcia 19 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHMAŁGORZATA KOŻUCH
Wspólnik
2002-03-09
2007-01-04
66 (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000 ZŁOTYCH (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE)
TOMASZ ŚNIEGOCKI
Wspólnik
2002-03-09
2007-01-04
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000 ZŁOTYCH (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY)
JACENTY GRZEGORZ MATYSIAK
Wspólnik
2007-01-04
2008-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW TOMASZ BAŁDYS
Wspólnik
2008-03-25
2008-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z BOGUMIŁĄ KRYSTYNĄ BAŁDYS
BOGUMIŁA KRYSTYNA BAŁDYS
Wspólnik
2008-03-25
2008-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z MIROSŁAWEM TOMASZEM BAŁDYSEM
JACENTY GRZEGORZ MATYSIAK
Wspólnik
2008-08-19
2018-04-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
Wspólnik
2018-04-04
2020-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01728394400000
MARCIN ANTONI KOŻUCH
Prokurent
2002-03-09
2018-04-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MAŁGORZATA KOŻUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-09
2007-01-04
BOGUMIŁA KRYSTYNA BAŁDYS
PREZES ZARZĄDU
2008-03-25
2008-08-19
JACENTY GRZEGORZ MATYSIAK
PREZES
2008-08-19
2018-04-04
JAROSŁAW ANDRZEJ KAMROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-04
2018-06-04
TOMASZ ŚNIEGOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-09
2007-01-04
JACENTY GRZEGORZ MATYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-04
2008-03-25
2002-03-09
2007-01-04
LIPPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-09
2007-01-04
WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-04
2008-08-19
ODYŃCA, 71, WARSZAWA, 02-644, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-19
2018-04-04
OKĘCKA, 8, WARSZAWA, 02-658, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie