KRS 0000384165
NazwaEFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFUND
Data rejestracji 20 kwi 2011 (13 lat temu) 20 kwi 2011
Data usunięcia 12 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. ANTONIEGO, 23, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1295600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHWspólnik
2011-04-20
2011-12-22
17.912 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 895.600 (OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
35152867000000
MARIUSZ SPERCZYŃSKI
Wspólnik
2011-04-20
2013-06-12
5707 (PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SIEDEM )UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 285.350,00ZŁ (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
IDEA Y FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2011-12-22
2013-06-12
17.912 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 895.600 (OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
141624837
ŁUKASZ PIOTR MOZGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2013-06-12
TADEUSZ WIESŁAW ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2013-06-12
SYLWIA LEŚNIAK PADUCH
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2012-05-08
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2013-06-12
JOANNA ELŻBIETA SPERCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2013-06-12
MACIEJ MICHAŁ RÓŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-08
2013-06-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM C) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
MARIUSZ SPERCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2013-06-12
2011-04-20
2013-06-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-20
2013-06-12
EFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-20
2013-06-12
ŚW. ANTONIEGO, 23, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
2011-04-20
2013-06-12
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2011-04-20
2013-06-12
5812Z - WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
2011-04-20
2013-06-12
5813Z - WYDAWANIE GAZET
2011-04-20
2013-06-12
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2011-04-20
2013-06-12
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2011-04-20
2013-06-12
5821Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2011-04-20
2013-06-12
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2011-04-20
2013-06-12
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2011-04-20
2013-06-12
6010Z - NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
2011-04-20
2013-06-12
6020Z - NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie