KRS 0000210328
NIP5272028989
REGON01273209900000
Nazwa"CERKOP - CENTRUM ROZWOJU I KIEROWANIA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCERKOP - CENTRUM ROZWOJU I KIEROWANIA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
Data rejestracji 22 cze 2004 (20 lat temu) 22 cze 2004
Data usunięcia 08 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHJAN STANISŁAW GINALSKI
Wspólnik
2004-06-22
2007-11-23
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ JAN ROMANOWSKI
Wspólnik
2004-06-22
2004-08-26
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH
JACEK KRZYSZTOF GINALSKI
Wspólnik
2004-08-26
2007-11-23
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW KOWALSKI
Wspólnik
2004-12-28
2007-11-23
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ WIESŁAW ROMANOWSKI
Wspólnik
2007-11-23
2015-11-04
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
BOGUMIŁ WITOLD JURKIEWICZ
Wspólnik
2015-11-04
2023-05-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOCI 50 00 ZŁOTYCH
PIOTR GINALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2004-08-26
TADEUSZ WIESŁAW ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2004-08-26
BARTOSZ JAN ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2004-08-26
JACEK KRZYSZTOF GINALSKI
Prokurent
2004-08-26
2007-11-23
SAMOISTNA
BOGUMIŁ WITOLD JURKIEWICZ
Prokurent
2007-11-23
2011-08-22
PROKURA SAMOISTNA
IWONA PEJAŚ
Prokurent
2009-12-11
2015-11-04
PROKURA JEDNOOSOBOWA
KRYSTYNA JASTAL
Prokurent
2011-08-22
2015-11-04
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN STANISŁAW GINALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-22
2007-11-23
ANDRZEJ STANISŁAW KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-28
2007-11-23
TADEUSZ WIESŁAW ROMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2009-03-26
BOGUMIŁ WITOLD JURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2023-04-05
JACEK BUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-26
2009-12-11
KRYSTYNA JASTAL
PREZES ZARZĄDU
2009-12-11
2011-08-22
2004-06-22
2004-08-26
"VERBUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-22
2004-08-26
OGRODOWA, 28/30, WARSZAWA, 00-896, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-26
2007-11-23
WĘGIERSKA, 1, WARSZAWA, 02-319, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-23
2009-12-11
DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-11
2011-08-22
GENEWSKA, 18, WARSZAWA, 03-963, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-22
2015-11-04
BATYSTOWA, 10A, WARSZAWA, 02-835, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie