KRS 0000289186
NIP6762360852
REGON12055757000000
NazwaNA CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNA CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 wrz 2007 (17 lat temu) 28 wrz 2007
Data usunięcia 28 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚWIĘTEGO TOMASZA, 34, KRAKÓW, 31-027, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPETER STANLEY KRASIŃSKI
Wspólnik
2007-09-28
2011-02-03
CHRISTOPHER MICHAEL KRASIŃSKI
Wspólnik
2007-09-28
2016-11-28
EDWARD MICHAŁ MIER JĘDRZEJOWICZ
Wspólnik
2007-09-28
2016-11-28
KRYSTYNA JADWIGA BNIŃSKA JĘDRZEJOWICZ
Wspólnik
2007-09-28
2016-11-28
NORA ANNE DIETRICH
Wspólnik
2011-02-03
2016-11-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI NA CZASIE SPÓŁKA Z O.O. (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (CZŁONKOWIE ZARZĄDU: CHRISTOPHER KRASIŃSKI, MARY ANN KRASINSKI, DOMINIK KRASINSKI)
Członek Organu Reprezentacji
2007-09-28
2016-11-28
12042839200000
2007-09-28
2007-10-16
NA CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie