KRS 0000728079
NIP5272847894
REGON36998879300000
NazwaRUCH DETAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUCH DETAL
Data rejestracji 17 kwi 2018 (6 lat temu) 17 kwi 2018
Data usunięcia 18 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ANNOPOL, 17 A, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji125000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR REGULSKI
Likwidator
2020-12-09
2021-10-14
KRZYSZTOF BORŻOŁ
Likwidator
2021-10-14
2023-01-18
MARCIN RAFAŁ DADAS
Członek Organu Nadzoru
2018-04-17
2021-01-08
MACIEJ BRYLL
Członek Organu Nadzoru
2018-04-17
2018-06-19
MAREK SYLWESTER PODSTAWA
Członek Organu Nadzoru
2018-04-17
2019-02-13
JACEK WITOLD DRWIĘGA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-19
2019-02-13
TOMASZ SWAT
Członek Organu Nadzoru
2019-02-13
2021-01-08
BARTOSZ MARCIN BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-08
2023-01-18
MIŁOSZ PAWEŁ SZULC
Członek Organu Nadzoru
2019-02-13
2021-01-08
KRZYSZTOF BORŻOŁ
Członek Organu Nadzoru
2021-01-08
2023-01-18
ŁUKASZ CALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-01-08
2021-09-22
KAMIL KOBYLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-22
2023-01-18
RAFAŁ BAŁAZY
Beneficjent
ŁUKASZ PORAŻYŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF BORŻOŁ
reprezentant
BARTOSZ MARCIN BIELAK
Beneficjent
RAFAŁ BAŁAZY
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI "RUCH" S.A. - SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ CAŁOŚĆ AKCJI W SPÓŁCE RUCH DETAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ŁUKASZ PORAŻYŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI "RUCH" S.A. - SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ CAŁOŚĆ AKCJI W SPÓŁCE RUCH DETAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
BARTOSZ MARCIN BIELAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI "RUCH" S.A. - SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ CAŁOŚĆ AKCJI W SPÓŁCE RUCH DETAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGUMIŁA RAK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-17
2019-02-13
PIOTR REGULSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-13
2020-12-09
2018-04-17
2020-12-09
RUCH DETAL SPÓŁKA AKCYJNA
2018-04-17
2019-04-18
UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie