KRS 0000482184
NIP5272703267
REGON14693671900000
NazwaSPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPV IMPEXMETAL
Data rejestracji 22 paź 2013 (11 lat temu) 22 paź 2013
Data usunięcia 07 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 41727000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272703267
data rejestracji 09 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
MAŁGORZATA TERESA IWANEJKO
reprezentant
Wspólnik
2013-10-22
2013-12-13
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ
01113537800000
Wspólnik
2013-12-13
2015-01-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
31033580600000
Wspólnik
2015-01-26
2020-12-01
41.727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.727.000,00 ZŁOTYCH
01113537800000
Wspólnik
2020-12-01
2022-06-07
41.727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.727.000,00 ZŁOTYCH
75001099200000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
65,35% AKCJI BORYSZEW S.A. BĘDĄCEJ BEZPOŚREDNIO WŁAŚCICIELEM 100% SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIŁOSZ PAWEŁ SZULC
PREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2015-02-23
MIŁOSZ PIOTR WIŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2015-02-23
AGATA KĘSZCZYK GRABOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2014-06-27
PAWEŁ TOKŁOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2014-06-27
ANNA WORACH
PREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2020-01-29
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-01-29
2020-12-01
MAŁGORZATA TERESA IWANEJKO
PREZES ZARZĄDU
2020-12-01
2022-06-07
2013-10-22
2016-01-26
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-26
2019-07-12
UL. JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie