KRS 0000008898
NIP7821989665
REGON63106186900000
NazwaORLEN PETROZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLEN PETROZACHÓD
Data rejestracji 25 kwi 2001 (23 lata temu) 25 kwi 2001
Data usunięcia 13 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LECHICKA, 59A, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17749000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW"BGW" WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU
Wspólnik
2001-04-25
2006-05-30
8.549 UDZIAŁÓW - 8.549.000 ZŁ
630942668
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-04-25
2009-02-13
17.749 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.749.000,00 ZŁ.
610188201
ALEKSANDRA SZOSTAK
Prokurent
2001-04-25
2009-02-13
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MACIEJ KRYGOWSKI
Prokurent
2008-02-20
2008-09-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
SABINA KANIEWSKA
Prokurent
2008-09-10
2009-02-13
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MACIEJ PAWEŁ KRYGOWSKI
Prokurent
2001-04-25
2007-10-17
SAMOISTNA
RYSZARD SIWIŃSKI
Prokurent
2001-12-17
2007-10-17
SAMOISTNA
HANNA GÓRNA
Prokurent
2007-10-17
2008-02-20
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ KIJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2004-01-13
MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-05-30
SŁAWOMIR KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-30
2006-08-30
PIOTR PAWEŁ SOLKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-09
2007-10-17
AGATA KĘSZCZYK GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2007-02-05
DARIUSZ KUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2007-02-05
KRZYSZTOF KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2009-02-13
ANETA PANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2007-11-30
PAWEŁ JAN MAŚLAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-17
2008-09-10
EWELINA BERNADETA KOKOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2009-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KONSTANTY BADURA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-25
2006-05-30
ZENON MARIAN GAWRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-25
2006-06-09
WOJCIECH JAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-09
2007-10-17
WOJCIECH JAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-17
2009-02-13
MIECZYSŁAW MACIEJ BITTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-17
2009-02-13
PRZEMYSŁAW LEŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2006-05-30
RYSZARD SIWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-25
2001-12-17
GRAŻYNA JOANNA TOMALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-30
2009-02-13
JACEK KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-30
2007-10-17
2001-04-25
2001-05-19
"PETROZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-19
2003-08-29
ORLEN PETROZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU
2001-04-25
2005-06-03
SYRENIA, 9, POZNAŃ, 60-960, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie