KRS 0000029239
NIP7131007199
REGON43058194600000
NazwaORLEN PETROPROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLEN PETROPROFIT
Data rejestracji 18 lip 2001 (23 lata temu) 18 lip 2001
Data usunięcia 17 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, NIEMCE, 21-025, NIEMCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7440Z REKLAMA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIPAWEŁ JAN MAŚLAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-04-04
2008-07-30
EWELINA BERNADETA KOKOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-26
2008-12-17
PIOTR PAWEŁ SOLKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2008-12-17
MIECZYSŁAW KORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2002-07-05
BOGDAN ŁĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2005-01-07
MAREK ANDRZEJ TRĘBACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2005-01-07
WIESŁAW EJDYS
Członek Organu Nadzoru
2005-01-07
2005-12-29
GRAŻYNA MARIA KUŚ JACH
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2006-05-11
JERZY PAZURA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2006-06-07
PIOTR PAWEŁ SOLKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2007-04-04
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-18
2008-12-17
23.000 UDZIAŁÓW, KAŻDY UDZIAŁ O WARTOŚCI 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500.000 ZŁ
610188201
"PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-18
2004-06-03
3450 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW, KAŻDY UDZIAŁ O WARTOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 1725000 JEDEN MILION SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
004163242
JACEK LECH STODÓŁKIEWICZ
Prokurent
2004-12-27
2007-02-26
ODDZIELNA
EWA MARZENA JOŚKO
Prokurent
2006-06-30
2008-12-17
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
JAN SERWA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-18
2006-04-06
JAN SERWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-06
2006-06-30
JACEK LECH STODÓŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-18
2004-07-16
EWA MARZENA JOŚKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-05
2006-04-06
ALINA MĘŻYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2005-04-13
GRAŻYNA JOANNA TOMALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-26
2007-07-12
JACEK KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-06
2007-08-17
ŁUKASZ MARIAN CHMAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-04
2007-11-26
WOJCIECH JAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2008-12-17
MARIUSZ KRZYSZTOF GALUSIAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-26
2008-12-17
2001-07-18
2003-11-28
NIEMCE, 21-025, NIEMCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie