KRS 0000478298
NIP5272705349
REGON14688900300000
NazwaSPV BORYSZEW 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPV BORYSZEW 3
Data rejestracji 24 wrz 2013 (11 lat temu) 24 wrz 2013
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 41105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272705349
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
PAWEŁ TOKŁOWICZ
reprezentant
Wspólnik
2013-09-24
2021-01-28
41.105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.105.000,00 ZŁOTYCH
75001099200000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
POSIADANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ (65,35% GŁOSÓW ) W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM (BORYSZEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NIP: 8370000634, KRS: 0000063824)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMIL DOMINIK DOBIES
PREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2014-07-31
MARLENA EWA KROHN
PREZES ZARZĄDU
2014-07-31
2014-10-01
PIOTR TADEUSZ SZELIGA
PREZES ZARZĄDU
2014-10-01
2019-06-12
ANNA WORACH
PREZES ZARZĄDU
2019-06-12
2020-01-15
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-01-15
2021-01-28
2013-09-24
2016-02-01
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-01
2019-08-06
UL. JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie