KRS 0000345522
NIP5252469957
REGON14217146700000
Nazwa"WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III
Data rejestracji 30 gru 2009 (15 lat temu) 30 gru 2009
Data usunięcia 14 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHMIELNA, 19, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252469957
data rejestracji 07 sty 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWITALIS MARIAN KORECKI
Wspólnik
2011-12-12
2019-05-14
Wspólnik
2009-12-30
2019-05-14
14186064400000
Wspólnik
2009-12-30
2019-05-14
14161596200000
MAGDALENA DAROSZEWSKA SZRAMA
Wspólnik
2011-12-12
2019-05-14
MAREK SYLWESTER JADŁOWSKI
Wspólnik
2011-12-12
2019-05-14
KAROL KALICKI
Wspólnik
2011-12-12
2019-05-14
MARCIN LESZEK KRASOŃ
Wspólnik
2011-12-12
2019-05-14
JOANNA BARBARA KRASOWSKA DEPTUŁA
Wspólnik
2011-12-12
2019-05-14
ANITA MARIA KWAŚNIEWSKA
Wspólnik
2011-12-12
2014-11-25
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
Likwidator
2014-10-17
2019-05-14
ŁUKASZ WOJCIECH BARANOWSKI
Likwidator
2014-10-17
2019-05-14
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE WEALTH SOLUTIONS - KAPIAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTACJI WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI - PREZES ZARZĄDU ŁUKASZ WOJCIECH BARANOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-30
2014-10-17
14186064400000
2009-12-30
2014-10-17
"WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-12-30
2011-09-26
JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-26
2013-04-19
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie