KRS 0000287145
NIP5252396974
REGON14099897800000
Nazwa"WEALTH SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEALTH SOLUTIONS
Data rejestracji 28 sie 2007 (17 lat temu) 28 sie 2007
Data usunięcia 29 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252396974
data rejestracji 21 cze 2007
status Czynny
48160014620006542777691114
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
92160014620006542777691001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09160014620006542777691040
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
80160014620006542777691023
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
37160014620006542777691021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
10160014620006542777691022
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7440Z REKLAMA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
Beneficjent
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD JERZY SZPEJDA
Wspólnik
2007-08-28
2009-01-29
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.000,- ZŁOTYCH
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
Wspólnik
2007-08-28
2009-01-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁ
MICHAŁ KOWALSKI
Wspólnik
2007-08-28
2009-01-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
ADAM KRZYSZTOF RUCIŃSKI
Wspólnik
2007-08-28
2008-05-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,-ZŁ
DARIUSZ JAN SZPEJDA
Wspólnik
2007-08-28
2009-01-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
MIROSŁAW JAN DMOWSKI
Wspólnik
2008-05-15
2009-01-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁ
ADAM KRZYSZTOF RUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2009-01-29
TADEUSZ ZDZISŁAW ZIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2009-01-29
CELINA JANINA KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2009-01-29
DARIUSZ JAN SZPEJDA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2009-01-29
ANDRZEJ KRZYSZTOF KOSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2009-01-29
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADANIE 44% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2009-01-29
MICHAŁ KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2009-01-29
RADOSŁAW GRZEGORZ BUTRYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-20
2009-01-29
SABINA BARBARA BLITEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-20
2009-01-29
2007-08-28
2008-06-25
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie