KRS 0000345126
NIP5252470400
REGON14217145000000
Nazwa"WEALTH SOLUTIONS-KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEALTH SOLUTIONS-KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
Data rejestracji 24 gru 2009 (15 lat temu) 24 gru 2009
Data usunięcia 20 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHMIELNA, 19, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWspólnik
2009-12-24
2017-12-20
14186064400000
ADAM WOJCIECH DEMBICKI
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
ANDRZEJ BERNARD GAŁUSZKA
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
ANITA MARIA KWAŚNIEWSKA
Wspólnik
2011-09-15
2014-11-25
DARIUSZ STANISŁAW KONICKI
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
DOROTA RENATA HERMAN
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
EWA ZOFIA WOJTKIEWICZ
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
JANUSZ FRANCISZEK RUPNICKI
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
JAROSŁAW SZCZUCKI
Wspólnik
2011-09-15
2017-12-20
ŁUKASZ WOJCIECH BARANOWSKI
Likwidator
2014-10-09
2017-12-20
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
Likwidator
2014-10-09
2017-12-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓLKI JEST WYŁACZNIE WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTACJI WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU: MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI - PREZES ZARZĄDU ŁUKASZ WOJCIECH BARANOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-24
2014-10-09
14186064400000
2009-12-24
2014-10-09
"WEALTH SOLUTIONS-KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-12-24
2011-09-15
JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-15
2013-04-23
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie