KRS 0000329458
NIP5252453778
REGON14186066700000
Nazwa"WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I
Data rejestracji 12 maj 2009 (15 lat temu) 12 maj 2009
Data usunięcia 18 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHMIELNA, 19, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWspólnik
2009-05-12
2018-05-18
14186064400000
Wspólnik
2009-05-12
2018-05-18
14161596200000
BARBARA KRYSTYNA OLSZEWSKA
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
TOMASZ PIOTR PATLA
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
ARKADIUSZ JAROSŁAW KUŁAKOWSKI
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
HALINA ZOFIA SŁAWIŃSKA
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
ROBERT TADEUSZ WCIŚLIK
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
WOJCIECH JODŁOWSKI
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
MICHAŁ ARTUR ZIELIŃSKI
Wspólnik
2009-12-02
2018-05-18
ŁUKASZ WOJCIECH BARANOWSKI
Likwidator
2014-06-18
2018-05-18
MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI
Likwidator
2014-06-18
2018-05-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTACJI WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: MACIEJ MICHAŁ KOSSOWSKI - PREZES ZARZĄDU ŁUKASZ WOJCIECH BARANOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Członek Organu Reprezentacji
2009-05-12
2014-06-18
2009-05-12
2014-06-18
"WEALTH SOLUTIONS - KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-05-12
2011-09-05
JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-05
2013-04-18
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie