KRS 0000305893
NIP5213484757
REGON14142318000000
NazwaKEYNETIQ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKEYNETIQ POLAND
Data rejestracji 13 maj 2008 (16 lat temu) 13 maj 2008
Data usunięcia 24 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOMARIUSZ ANDRZEJ BITKOWSKI
Prokurent
2008-08-27
2009-03-12
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ STRASZYŃSKI
Prokurent
2009-03-12
2009-10-26
SAMOISTNA
TOMASZ JAN OLBORSKI
Prokurent
2009-10-26
2010-01-19
PROKURA SAMOISTNA
ADAM MACIEJ CUDNY
Prokurent
2008-08-27
2009-10-26
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ STRASZYŃSKI
Wspólnik
2008-05-13
2009-10-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
BENBURG INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2009-10-13
2009-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
VELLOR INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2009-10-26
2018-04-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW KAMIŃSKI
Likwidator
2016-10-03
2018-04-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JESR WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ STRASZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-13
2009-03-12
MARIUSZ ANDRZEJ BITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-12
2009-10-26
MIROSŁAW KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-26
2010-01-19
TOMASZ JAN OLBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2012-10-01
MIROSŁAW KAMIŃSKI
PREZES
2012-10-01
2016-10-03
2008-05-13
2008-05-27
KEYNETIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-27
2008-08-27
KEYNETIQ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-13
2008-08-27
ODOLAŃSKA, 38, WARSZAWA, 02-562, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-27
2009-11-18
WOŁOSKA, 9, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie