KRS 0000238752
NIP5342308531
REGON14022974800000
Nazwa"PRO-LOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO-LOG
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 08 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 8, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄDARIUSZ JARMIŃSKI
Likwidator
2015-05-27
2016-01-08
TAMARA DOROTA JARMIŃSKA
Wspólnik
2005-07-28
2016-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
DARIUSZ JARMIŃSKI
Wspólnik
2005-07-28
2016-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TAMARA DOROTA JARMIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2015-05-27
DARIUSZ JARMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2015-05-27
2005-07-28
2008-01-23
ALCOSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-23
2015-05-27
"PRO-LOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie