KRS 0000660422
NIP7010660026
REGON36643768000000
NazwaTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA
Data rejestracji 27 sty 2017 (8 lat temu) 27 sty 2017
Data usunięcia 06 mar 2023 06 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MYSIA, 2, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 24250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji24250
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT.TFIENERGIA@GKPGE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.EMIL WOJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-03-02
2017-10-13
BEATA JOANNA CHŁODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2019-09-09
MAŁGORZATA NIEZGODA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2020-02-28
PAWEŁ STANISŁAW CHOJECKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-15
2023-03-06
DONATA BUDKIEWICZ FELUCH
Członek Organu Nadzoru
2018-04-03
2022-09-01
ARTUR MARSZAŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-04-03
2023-03-06
AGNIESZKA MARIA SZKLARCZYK MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2019-09-09
2023-03-06
MARCIN ŻÓŁTEK
Członek Organu Nadzoru
2022-09-01
2023-03-06
ROBERT ZIMA
Członek Organu Nadzoru
2022-09-01
2023-03-06
AGNIESZKA MARYLA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-27
2017-10-13
CEZARY MIROSŁAW IWAŃSKI
Beneficjent
CEZARY MIROSŁAW IWAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR DMUCHOWSKI
Beneficjent
MARCIN ZBIGNIEW ŻÓŁTEK
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN ZBIGNIEW ŻÓŁTEK
Beneficjent
ARTUR PARKITA
Prokurent
2018-03-15
2022-09-01
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK ZBIGNIEW KRÓL
Prokurent
2017-03-23
2017-08-03
PROKURA SAMOISTNA
CEZARY MIROSŁAW IWAŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST.2 PKT 1A) TIRET 5 UPPPOFT ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU
PIOTR DMUCHOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST.2 PKT 1A) TIRET 5 UPPPOFT ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZES ZARZĄDU
MARCIN ZBIGNIEW ŻÓŁTEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST.2 PKT 1A) TIRET 5 UPPPOFT ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE- WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2022-09-01
JERZY GÓRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-01
2022-11-23
AGNIESZKA WOLANIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2022-11-23
DARIUSZ LASEK
PREZES ZARZĄDU
2022-09-01
2022-11-23
CEZARY IWAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-01
2023-03-06
PIOTR JANUSZ DMUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-11-23
2023-03-06
MARCIN ZBIGNIEW ŻÓŁTEK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU
2022-11-23
2023-03-06
2017-01-27
2018-04-03
PGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie