KRS 0000111603
NIP5262461710
REGON01633188800000
NazwaROLAND BERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLAND BERGER
Data rejestracji 10 maj 2002 (22 lata temu) 10 maj 2002
Data usunięcia 29 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC BANKOWY, 1, WARSZAWA, 00-139, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ROLAND BERGER TOP MANAGEMENT CONSULTING HOLDING GMBH
Wspólnik
2002-05-10
2006-09-20
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁOTYCH
ROLAND BERGER BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2006-09-20
2007-11-14
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
ROLAND BERGER HOLDING GMBH
Wspólnik
2007-11-14
2018-11-29
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF BADOWSKI
Prokurent
2008-08-27
2010-07-13
SAMOISTNA
PAWEŁ RYSZARD NOWAKOWSKI
Prokurent
2017-02-01
2017-04-26
PROKURA SAMOISTNA
TORSTEN HENZELMANN
Likwidator
2017-04-26
2018-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DARIUS CHRISTIAN TIGGEMANN
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2002-08-23
UWE RICHARD KUMM
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-10
2012-09-04
RUPERT PETRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-04
2015-02-11
THOMAS NACK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-04
2015-02-11
MARIAN CODRUT PASCU
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-08
2017-02-01
TORSTEN HENZELMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-01
2017-04-26
TOMASZ NARLOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-01
2017-04-26
MANFRED REICHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-10
2008-02-15
ARTUR NORBERT PIELECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-23
2008-09-04
ALBRECHT BRUNO CRUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2012-09-04
2002-05-10
2015-11-26
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-26
2017-04-26
ROLAND BERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-10
2004-09-30
KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-30
2014-09-19
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie