KRS 0000090861
NIP5252115107
REGON01493365000000
NazwaDIGESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIGESTA
Data rejestracji 11 lut 2002 (23 lata temu) 11 lut 2002
Data usunięcia 12 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC BANKOWY, 1, WARSZAWA, 00-139, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252115107
data rejestracji 15 kwi 1999
status Czynny
57175000090000000006901395
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
21175000090000000007028725
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)AGNIESZKA MAGDALENA JARCZYŃSKA
Beneficjent
ARTUR JAKUB JARCZYŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA MAGDALENA JARCZYŃSKA
zgłaszający - komplementariusz
ARTUR JAKUB JARCZYŃSKI
Wspólnik
2002-02-11
2017-09-12
99 UDZIAŁÓW, 49.500 PLN
JOLANTA TERESA JARCZYŃSKA
Prokurent
2002-02-11
2017-09-12
SAMODZIELNA
AGNIESZKA MAGDALENA JARCZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ARTUR JAKUB JARCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARTUR JAKUB JARCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2017-09-12
2016-03-04
2016-03-24
PLAC BANKOWY, 1, WARSZAWA, 00-136, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-11
2016-03-04
MICKIEWICZA, 20, WARSZAWA, 01-517, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie