KRS 0000032560
REGON01629953500000
NazwaDOM BROKERSKI PROGRES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDOM BROKERSKI PROGRES
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 24 mar 2011 24 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FOKSAL, 17, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 520900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 520900,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji520900
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6626Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.JAROSŁAW ANDRZEJ GNIADEK
Prokurent
2010-05-06
2011-03-24
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM.
BARBARA TIMOFIEJUK
Prokurent
2010-05-06
2011-03-24
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM.
BARBARA MRZYGŁÓD
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2006-08-31
GRZEGORZ MRZYGŁÓD
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2003-07-15
KONRAD SKONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2001-11-26
KRZYSZTOF ROBERT SKONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2001-11-26
GRAŻYNA SKONIECZNA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2001-11-26
TADEUSZ HAŁADAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-07-15
KONRAD RYSZARD SKONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2006-08-31
STEPHANE RASSINIER
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2009-11-26
GRZEGORZ MRZYGŁÓD
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2009-11-26
ARTUR MRZYGŁÓD
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2009-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KATARZYNA GRYSIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2010-03-10
PAWEŁ HENRYK DULINIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-23
2006-08-31
PAWEŁ HENRYK DULINIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2010-03-10
MAREK KRZYSZTOF PYTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-08
2006-08-31
MAREK KRZYSZTOF PYTKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2007-01-29
SŁAWOMIR BANY
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2011-03-24
PIOTR RAŹNIEWSKI
PREZES
2001-09-07
2010-03-10
PIOTR RAŹNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-10
2011-03-24
ARTUR MRZYGŁÓD
WICEPREZES
2001-09-07
2006-08-31
KATARZYNA GRYSIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-23
2006-08-31
2001-09-07
2011-03-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-07
2011-03-24
DOM BROKERSKI PROGRES SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-07
2011-03-24
FOKSAL, 17, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-10
2011-03-24
6626Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2010-03-10
2011-03-24
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-03-10
2011-03-24
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2010-03-10
2011-03-24
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2010-03-10
2011-03-24
8560Z - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie