KRS 0000139894
NIP6351576243
REGON27627723600000
NazwaERG-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaERG-SYSTEM
Data rejestracji 22 lis 2002 (22 lata temu) 22 lis 2002
Data usunięcia 30 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOPINA, 15, ŁAZISKA GÓRNE, 43-170, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6351576243
data rejestracji 29 gru 1998
status Czynny
78105012141000002322482023
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
06105012141000002214866572
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
89114010780000486038001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
88105012141000002213393412
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
19114010780000486038001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
27105012141000002328434085
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
62114010780000486038001003
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWCHRISTIAN ROELOFS
Beneficjent
1986-09-05
STEPHANIE WEGGEBAKKER
Beneficjent
1975-04-10
CHRISTIAN ROELOFS
zgłaszający - członek zarządu
1986-09-05
NORBERT PAUL MICHALIK
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD JANTA
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ MELLER
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2010-07-30
BOGUSŁAW JACEK FUSIEK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2010-07-30
BOGUMIŁA KOPCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2008-05-28
SŁAWOMIR KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2009-04-24
MAREK PAWEŁ KŚCIUCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2009-04-24
HELENA NIDECKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-28
2009-04-24
ADAM KOŚCIÓŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2010-07-30
PIOTR RAŹNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2010-07-30
WOJCIECH POPRAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2010-07-30
KRZYSZTOF SYLWANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2010-07-30
Wspólnik
2007-07-11
2009-04-14
21300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21300000,00 ZŁ
24048467300000
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2009-04-24
2010-07-30
5.325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.325.000 ZŁ
Wspólnik
2002-11-22
2007-07-11
21300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.300.000 ZŁ
27292890300000
Wspólnik
2009-04-14
2010-07-30
10.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.650.000 ZŁ
39046992100000
EUROPEAN FUND OF INVESTMENT S.A
Wspólnik
2009-04-24
2010-07-30
5.325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.325.000 ZŁ
HENRYK RYCZEK
Prokurent
2009-08-26
2010-07-30
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CHRISTIAN ROELOFS
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ BEKUPLAST GMBH (UDZIAŁ W KAPITALE 35%)
STEPHANIE WEGGEBAKKER
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ BEKUPLAST GMBH (UDZIAŁ W KAPITALE 35%)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ORAZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM,A W BRAKU PREZESA ZARZĄDU (GDY NIE ZOSTAŁ POWOŁANY LUB GDY Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN WYGASŁ JEGO MANDAT)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BOGUSŁAW MARIAN JONKISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-22
2009-08-26
RADOSŁAW MAREK SOBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-22
2009-11-04
RYSZARD JANTA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-04
2010-07-30
KAZIMIERZ JÓZEF URBANEK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2009-11-04
2002-11-22
2009-09-30
ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG-ŁAZISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie