KRS 0000033785
REGON01603622100000
Nazwa"ONTEL." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaONTEL.
Data rejestracji 07 sie 2001 (23 lata temu) 07 sie 2001
Data usunięcia 21 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWIAŹDZISTA, 71, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1568600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJISZYMON GUTKOWSKI
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 PLN
PAWEŁ KASTORY
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 PLN
PAWEŁ KRZYSZTOF CIACEK
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
2795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139750 PLN
MICHAŁ JASZCZUK
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
2306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115300 PLN
ADAM KOZŁOWSKI
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
1122 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 56.100 PLN
ADAM JESIONKIEWICZ
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
3382 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 169100 PLN
RAMY AROURI
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
2382 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119100 PLN
MICHAŁ MELLER
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
1205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60250 PLN
MARCIN MROSZCZAK
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 PLN
WOJCIECH PUZA
Wspólnik
2001-08-07
2006-12-21
6180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 309000 PLN
WOJCIECH TOMASZ PUZA
Likwidator
2005-08-16
2006-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH PUZA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-07
2005-08-16
SZYMON GUTKOWSKI
VICE PREZES
2001-08-07
2005-08-16
RAMY AROURI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-07
2005-08-16
ADAM JESIONKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-07
2005-08-16
2001-08-07
2005-08-16
"ONTEL." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie