KRS 0000045166
REGON93118998500000
Nazwa"KRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRUK
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 16 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROWSKIEGO, 7, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14520900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPIOTR WOJCIECH KRUPA
Wspólnik
2001-09-18
2005-11-16
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 49.900 ZŁ. (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.245.500 ZŁ. (DWA MILIONY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WOJCIECH BARTŁOMIEJ KUŹNICKI
Wspólnik
2001-09-18
2005-11-16
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 49.900 ZŁ. (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.796.400 ZŁ. (MILION SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
"POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P." (LIMITED PARTNERSHIP - SPÓŁKA ZAREJESTROWANA W USA WEDŁUG PRAWA STANU DELAWARE W WYDZIALE KORPORACJI DEPARTAMENTU STANU DELAWARE)
Wspólnik
2003-05-08
2005-11-16
210 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 49.900 ZŁ. (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.479.000 ZŁ. (DZIESIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ ROMUALD PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2005-11-16
JACEK WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2005-11-16
TADEUSZ HAŁADAJ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2004-02-13
WOJCIECH BARTŁOMIEJ KUŹNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2005-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR WOJCIECH KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2003-05-08
PIOTR WOJCIECH KRUPA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-08
2005-11-16
WOJCIECH BARTŁONIEJ KUŹNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2003-05-08
WOJCIECH BARTŁONIEJ KUŹNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-08
2004-02-13
MACIEJ PAWEŁ RAJMAŃSKI
WICEPREZES
2004-02-13
2005-06-24
RAFAŁ PAWEŁ JANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-13
2005-11-16
2001-09-18
2001-12-04
PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 16, WROCŁAW, 53-314, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie