KRS 0000424562
NIP1182082440
REGON14617234000000
NazwaBLUE GAS N'R'G WRZOSOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLUE GAS N'R'G WRZOSOWO
Data rejestracji 19 cze 2012 (12 lat temu) 19 cze 2012
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182082440
data rejestracji 28 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANNA MAŁGORZATA BORKOWSKA
Prokurent
2015-02-04
2015-10-16
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA MAŁGORZATA BORKOWSKA
Prokurent
2015-10-16
2018-04-24
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIOM PROKURENTEM.
MARTYNA SZCZECHURA
Prokurent
2015-10-16
2018-04-24
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIOM PROKURENTEM.
Wspólnik
2012-06-19
2015-02-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
19311439500000
Wspólnik
2015-02-04
2021-04-20
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
14548730800000
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
Likwidator
2018-04-24
2018-10-12
TOMASZ WRÓBLEWSKI
Likwidator
2018-04-24
2018-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR PIWOWARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-04
2017-10-27
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-12
2021-04-20
WITOLD PIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-19
2015-02-04
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-04
2018-04-24
TOMASZ WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-04
2018-04-24
2012-06-19
2015-02-04
KALISJA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-04
2015-06-30
BLUE GAS N'R'G SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-30
2018-04-24
BLUE GAS N'R'G WRZOSOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-24
2018-10-12
BLUE GAS N'R'G WRZOSOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2012-06-19
2015-02-04
SKALBMIERSKA, 15, WARSZAWA, 01-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie