KRS 0000396451
NIP1182071703
REGON14582334400000
NazwaBLUE GAS N'R'G STANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLUE GAS N'R'G STANOWICE
Data rejestracji 27 wrz 2011 (13 lat temu) 27 wrz 2011
Data usunięcia 11 mar 2021 11 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182071703
data rejestracji 03 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2011-09-27
2012-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
19311439500000
FOSONTAL LIMITED
Wspólnik
2012-01-30
2014-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN
Wspólnik
2014-02-17
2014-09-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
32096913000000
Wspólnik
2014-09-22
2021-03-11
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
14548730800000
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
Likwidator
2018-02-16
2018-10-26
TOMASZ WRÓBLEWSKI
Likwidator
2018-02-16
2018-10-26
ANNA MAŁGORZATA BORKOWSKA
Prokurent
2015-02-16
2018-02-16
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
MARTYNA SZCZECHURA
Prokurent
2015-09-16
2018-02-16
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WITOLD PIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-27
2012-01-30
MARCIN ROMAN HALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-30
2014-02-17
ROMUALD APOLLO HARWAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-30
2014-02-17
SŁAWOMIR PIWOWARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-17
2014-09-22
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-22
2018-02-16
TOMASZ WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-22
2018-02-16
SŁAWOMIR PIWOWARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-22
2017-11-17
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-26
2021-03-11
2011-09-27
2014-09-22
DEGRA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-22
2018-02-16
BLUE GAS N'R'G STANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-16
2018-10-26
BLUE GAS N'R'G STANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2011-09-27
2012-01-30
SKALBMIERSKA, 15, WARSZAWA, 01-844, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-30
2012-08-21
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie