KRS 0000397772
NIP8272301760
REGON10129431900000
NazwaENERGETYKA ZŁOCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGETYKA ZŁOCZEW
Data rejestracji 30 wrz 2011 (13 lat temu) 30 wrz 2011
Data usunięcia 20 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 37, KNAPY, 98-360, LUTUTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8272301760
data rejestracji 20 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNERAFAŁ ADAM IWANICKI
Beneficjent
ANDRZEJ ŚWIĄDER
reprezentant
Wspólnik
2011-09-30
2012-06-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
87150156100000
GRZEGORZ TEOFIL SŁABY
Wspólnik
2013-03-29
2013-06-03
2160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216.000,00 ZŁOTYCH
EWELINA IZABELA ROGALSKA
Wspólnik
2011-09-30
2012-04-23
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2012-06-27
2022-09-20
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ
87150156100000
EWELINA IZABELA ROGALSKA
Prokurent
2013-07-23
2013-09-06
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR BUSZKA
Prokurent
2013-09-06
2018-06-13
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ ŚWIĄDER
Powiernik
2018-06-13
2022-09-09
AGNIESZKA BUSZKA
Kurator
2018-08-10
2022-09-20
RAFAŁ ADAM IWANICKI
Beneficjent
95 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O KLA INVESTMENT KRS 0000723038 -JEDYNYM AKCJONARIUSZU BLUE LINE ENGINEERING SA KRS 0000413254 BĘDĄCYM JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ENERGETYKI ZŁOCZEW SP.Z O.O KRS 0000397772
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWELINA IZABELA ROGALSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2012-04-23
AGNIESZKA MARIA BUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2022-09-20
2011-09-30
2018-06-13
ENERGETYKA ZŁOCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-06-13
2022-09-09
ENERGETYKA ZŁOCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2011-09-30
2012-04-23
BURZENIŃSKA, 8, ZŁOCZEW, 98 - 270, ZŁOCZEW, POLSKA
2012-04-23
2016-01-20
SIERADZKA, 122, ZŁOCZEW, 98-270, ZŁOCZEW, POLSKA
2016-01-20
2016-02-05
36, KNAPY, 98-360, LUTUTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie