KRS 0000189486
NIP7441662113
REGON51958911700000
Nazwa"ZIELONA LINIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZIELONA LINIA
Data rejestracji 28 sty 2004 (21 lat temu) 28 sty 2004
Data usunięcia 28 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 41, KRZYWOPŁOTY, 78-230, KARLINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7441662113
data rejestracji 26 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR BUSZKA
Wspólnik
2004-01-28
2006-07-18
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-07-18
2023-06-28
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ.
33109136000000
ZDZISŁAW PAWŁOWSKI
Kurator
2018-05-08
2021-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR BUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2006-07-18
PAWEŁ MACIEJ MOJSA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-18
2010-08-18
PIOTR BUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-18
2016-03-04
2004-01-28
2005-09-12
SIENKIEWICZA, 15, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
2005-09-12
2007-09-10
KOLEJOWA, 23, GOŚCINO, 78-120, GOŚCINO, POLSKA
2007-09-10
2007-10-08
42, KRZYWOPŁOTY, 78-230, KARLINO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie