KRS 0000187112
NIP9372009798
REGON07083959600000
Nazwa"REBESKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREBESKO
Data rejestracji 12 sty 2004 (21 lat temu) 12 sty 2004
Data usunięcia 14 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 4, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 408000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9372009798
data rejestracji 22 sie 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAWspólnik
2004-01-12
2014-05-30
1220 JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 122 00 ZŁ STO DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH
07083961000000
PIOTR BUSZKA
Wspólnik
2004-01-12
2009-07-28
2800 DWA TYSIĄCE OSIEMSET UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI NOMINALNEJ 280 000 ZŁ DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
RAFAŁ JAN SOBOCIŃSKI
Wspólnik
2009-07-28
2019-08-14
2.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.500,00 ZŁ
EWA KATARZYNA SZAFRAŃSKA
Wspólnik
2014-05-30
2019-08-14
2.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.500,00 ZŁ
ADAM AUGUŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2005-07-19
PIOTR BUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2009-07-28
RAFAŁ JAN SOBOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2011-03-25
MACIEJ KLEMENS SOBOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2011-03-25
DANUTA GĄDEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2014-05-30
ZBIGNIEW WACŁAW GĄDEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2014-05-30
DARIA MAGDALENA BOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-19
2011-03-25
ELŻBIETA ZOFIA SOBOCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2014-05-30
AGNIESZKA BERTA SOBOCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2012-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARBARA DANUTA DUTKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-12
2012-11-23
AGNIESZKA BERTA SOBOCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-23
2016-04-29
EWA KATARZYNA SZAFRAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-29
2019-08-14
2004-01-12
2011-05-30
ZIELONA, 18, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2011-05-30
2016-04-29
1 MAJA, 10, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie