KRS 0000348941
NIP5272621598
REGON14230699600000
NazwaDR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDR GERARD
Data rejestracji 18 lut 2010 (15 lat temu) 18 lut 2010
Data usunięcia 08 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 129/133, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160818550,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPOULT HOLDING S.A.S.
Wspólnik
2010-02-18
2014-01-21
3216371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.818.550,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-01-21
2014-08-08
3 216 371 (TRZY MILIONY DWIEŚCIE SZESNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 160 818 550 (STO SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW OSIEMSET OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
14684378000000
MACIEJ SZYMON ZUŻAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2014-08-08
JASON MCGIBBON
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2014-08-08
BENOÎT TESTARD
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2014-08-08
WILLIAM HOAN KHAI TAN
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2014-08-08
ARTUR TOMASZ KRAWCZYK
Prokurent
2011-05-04
2011-12-22
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ INNYCH WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH W BUDŻECIE ROCZNYM LUB W INNYM ZATWIERDZONYM PLANIE OPERACYJNYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
CARLOS PAUL VERKAEREN
PREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2011-05-04
JACEK MIGRAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-22
2011-05-04
JACEK MIGRAŁA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-04
2011-10-25
THIEBAUT MAURICE MARBACHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-22
2011-05-04
MEHDI BERRADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-22
2011-05-04
MAJA EWA CELUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-04
2012-04-13
ANDRZEJ JAN PROKOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-04
2012-04-13
JAROSŁAW MICHAŁ ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-15
2014-08-08
2010-02-18
2011-05-04
POULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-18
2010-11-08
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie