KRS 0000097820
NIP7752217958
REGON47233429600000
NazwaJUNKKARI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJUNKKARI POLSKA
Data rejestracji 15 mar 2002 (23 lata temu) 15 mar 2002
Data usunięcia 15 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIĘKNA, 68, WARSZAWA, 00-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7752217958
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWHARRI TAPIO HYTÖNEN
Beneficjent
1965-07-04
HARRI TAPIO HYTÖNEN
reprezentant
1965-07-04
EERRO NAPONEN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2004-07-16
ANDRZEJ DANIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2005-07-26
JANUSZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2010-09-21
ASKO KAMPPINEN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2004-07-16
TAPIO TARKKINEN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2004-07-16
JAN PISARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2004-07-16
MARKO SIPOLA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2006-08-01
KALLE KUJANPAA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2013-10-04
NANNA ISOSAARI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2010-09-21
WOJCIECH EKSTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2005-07-26
HARRI TAPIO HYTÖNEN
Likwidator
2019-04-25
2020-10-15
Wspólnik
2002-03-15
2005-05-09
39 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.750,00 ZŁ
61002062500000
JUNKKARI OY
Wspólnik
2002-03-15
2017-05-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
"FIN CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-15
2009-09-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
016029439
MSK GROUP OY
Wspólnik
2017-05-05
2020-10-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
HARRI TAPIO HYTÖNEN
Beneficjent
BYCIE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT. 1 A) TIRET 5
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW EDWARD REDKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-15
2016-10-28
HARRI HYTUNEN
PREZES ZARZĄDU
2016-10-28
2017-04-26
HARRI TAPIO HYTÖNEN
PREZES ZARZĄDU
2017-04-26
2019-04-25
2002-03-15
2019-04-25
JUNKKARI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-15
2005-06-10
OPOROWSKA, 6, KUTNO, 99- 300, KUTNO, POLSKA
2005-06-10
2018-06-22
GRUNWALDZKA, 83, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie