KRS 0000178262
REGON81264348800000
Nazwa"DRAGMOR INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRAGMOR INWESTYCJE
Data rejestracji 05 lis 2003 (21 lat temu) 05 lis 2003
Data usunięcia 11 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. KUJOTA, 18, SZCZECIN, 70-952, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6521 LEASING #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440 REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #612 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY #6322 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2003-11-05
2018-09-11
61.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.700.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
81002148100000
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2018-09-11
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2018-09-11
JACEK ANDRZEJ MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2018-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ NIŻ JEDEN LICZBY CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO
PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2004-08-02
JAN JACEK GODŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2004-08-02
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-05
2004-08-02
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2018-09-11
2003-11-05
2018-09-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-05
2018-09-11
"DRAGMOR INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-05
2018-09-11
KS. KUJOTA, 18, SZCZECIN, 70-952, SZCZECIN, POLSKA
2003-11-05
2018-09-11
6523 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-11-05
2018-09-11
7413 - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2003-11-05
2018-09-11
6521 - LEASING FINANSOWY
2003-11-05
2018-09-11
6522 - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2003-11-05
2018-09-11
6713 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-11-05
2018-09-11
701 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-11-05
2018-09-11
702 - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-11-05
2018-09-11
703 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE
2003-11-05
2018-09-11
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2003-11-05
2018-09-11
7415 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie