KRS 0000061145
REGON35095283800000
NazwaTARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTARGI W KRAKOWIE
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 09 kwi 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440 REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #2212 WYDAWANIE GAZET #2211 WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2221 USŁUGI DRUKOWANIA GAZET #2222 USŁUGI POLIGRAFICZNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANNA JESIOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2004-04-09
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2004-04-09
JACEK CZECH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2004-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEŻELI WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ STANOWIACĄ RÓWNOWARTOŚĆ DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH DOLARÓW AMERYKAŃSKICH - WEDŁUG KURSU Z DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, JEŻELI WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ DZIESIĘCIU TYSIĘCY DOLARÓW AMARYKAŃSKICH - WEDŁUG KURSU Z DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI.
PAWEŁ TADEUSZ NIKLIŃSKI
WICEPREZES
2001-11-21
2004-04-09
GRAŻYNA WIKTORIA GRABOWSKA
PREZES
2001-11-21
2004-04-09
EWA WOCH KOŚMIDER
WICEPREZES
2001-11-21
2004-04-09
2001-11-21
2004-04-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-21
2004-04-09
TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-21
2004-04-09
GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
2001-11-21
2004-04-09
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2001-11-21
2004-04-09
7440 - REKLAMA
2001-11-21
2004-04-09
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-11-21
2004-04-09
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-11-21
2004-04-09
2212 - WYDAWANIE GAZET
2001-11-21
2004-04-09
2211 - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2001-11-21
2004-04-09
2213 - WYDAWANIE PERIODYKÓW
2001-11-21
2004-04-09
2221 - DRUKOWANIE GAZET
2001-11-21
2004-04-09
2222 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
2001-11-21
2004-04-09
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie