KRS 0000033860
NIP5252225221
REGON01742777400000
NazwaDIRECT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIRECT FINANCE
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 23 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAGNO, 2, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #72 INFORMATYKA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440 REKLAMAWspólnik
2001-08-24
2017-11-23
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁOTYCH.
01645801100000
Wspólnik
2001-08-24
2017-11-23
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁOTYCH.
01252481100000
SYLWESTER ANDRZEJ OŁDAK
Likwidator
2014-03-17
2017-11-23
ANDRZEJ PUŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2006-12-04
KRZYSZTOF ROLAND BOBKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2006-12-04
MICHAŁ SZCZURKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2006-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
HENRY VICTOR WILD
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2004-08-20
STANISŁAW SZCZUREK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-20
2004-12-28
ANDRZEJ BOGDAN PERCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-28
2006-12-04
SYLWESTER OŁDAK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2014-03-17
2001-08-24
2004-08-20
TELENOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-20
2006-12-04
SIEĆ POLSKICH AGENCJI FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-04
2014-03-17
DIRECT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-24
2007-01-09
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-09
2010-11-12
ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie