KRS 0000138076
REGON19164322100000
Nazwa"CENTROMARKET" - SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"CENTROMARKET" -
Data rejestracji 13 lis 2002 (22 lata temu) 13 lis 2002
Data usunięcia 13 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OKOPOWA, 7, GDAŃSK, 80-819, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji400000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCHHENRYK KONRAD KUSSOWSKI
Likwidator
2005-08-01
2006-12-13
ANDRZEJ JAN SZMIDT
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2005-08-01
JAN SZUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2004-05-28
GINTER GRUBBA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2005-08-01
LECH PTASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-12-13
GRZEGORZ ADAM WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-12-13
LESZEK SOCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK KONRAD KUSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2005-08-01
TERESA JADWIGA ZAGOŻDŻON
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2005-08-01
2002-11-13
2005-08-01
"CENTROMARKET" - SPÓŁKA AKCYJNA
2002-11-13
2005-08-01
NOWOWICZLIŃSKA, 35, GDYNIA, 81-577, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie