KRS 0000422978
NIP5862276949
REGON22165175200000
NazwaMADMAN THEORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMADMAN THEORY GAMES
Data rejestracji 04 cze 2012 (12 lat temu) 04 cze 2012
Data usunięcia 19 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98, GDYNIA, 81-451, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 350000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.PIOTR JÓZEF NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2014-02-24
JAKUB PAWEŁ STRAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2014-02-24
BARTOSZ CHODOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2013-04-30
SŁAWOMIR MAROSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-30
2014-02-24
KRZYSZTOF ROMAN ROGALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-24
2015-02-19
GRZEGORZ MACIĄG
Członek Organu Nadzoru
2014-02-24
2015-02-19
MAREK ANTONI BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-24
2015-02-19
PIOTR NAZARUK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2015-02-19
ALEKSANDER LEOPOLD SOBINA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2014-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW HENRYK DĘBICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-04
2013-10-16
ARTUR PAWEŁ GRZEGORCZYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-04
2013-04-30
DAWID GRZEGORCZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-04
2013-04-30
ANDRZEJ RETMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-10-16
2014-05-13
ARTUR GRZEGORCZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-24
2014-03-28
DAWID GRZEGORCZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-24
2014-03-28
ZBIGNIEW SZACHNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-28
2014-05-13
ZBIGNIEW SZACHNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-05-13
2015-02-19
2012-06-04
2014-02-24
ŚLĄSKA, 35/37, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie