KRS 0000708287
NIP5842765711
REGON36893443000000
NazwaWAREHOUSE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWAREHOUSE INVESTMENTS
Data rejestracji 07 gru 2017 (7 lat temu) 07 gru 2017
Data usunięcia 27 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLANKI, 76, GDAŃSK, 80-302, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@WAREHOUSEINVESTMENTS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAGRZEGORZ MAREK WIDELSKI
Wspólnik
2017-12-07
2019-12-04
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA SZAWŁOWSKA
Wspólnik
2017-12-07
2019-12-04
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁOTYCH
JAKUB PAWEŁ STRAMSKI
Wspólnik
2019-12-04
2021-10-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
JAN TADEUSZ SUCHANEK
Wspólnik
2019-12-04
2021-10-18
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
DANIEL GARBOWSKI
Wspólnik
2021-10-18
2022-07-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MILEWSKI
Wspólnik
2022-07-15
2024-07-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
TOMASZ BARTOCHA
Wspólnik
2024-07-12
2024-08-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
TOMASZ WŁADYSŁAW MILEWSKI
Beneficjent
TOMASZ WŁADYSŁAW MILEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ WŁADYSŁAW MILEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAKUB PAWEŁ STRAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-04
2021-10-18
KATARZYNA WIDELSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-07
2019-12-04
JAN TADEUSZ SUCHANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-12-04
2021-10-18
DANIEL GARBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-18
2022-07-15
TOMASZ MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-07-15
2024-08-27
2022-07-15
2024-07-12
ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 4, GDAŃSK, 80-369, GDAŃSK, POLSKA
2017-12-07
2019-12-04
UL. HERMESA, 13, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
2019-12-04
2022-07-15
UL. KOZIOROŻCA, 31, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie